За годы независимости в Кыргызстане сменилось 17 генеральных прокуроров.
В течение 32 лет генпрокурорами стали 3 женщины и 14 мужчин. Самый большой срок полномочий был у Асанбека Шаршеналиева — 7 лет. В свою очередь Мурат Суталинов проработал на должности генпрокурора сутки – с 23 по 24 марта 2005 года.
Правление президента
Аскара Акаева (1991-2005 годы):
1. Первым генеральным прокурором независимого Кыргызстана является Чолпон Баекова. Она возглавляла надзорный орган в 1990-1993 годы.
Баекова Чолпон Турсуновна
2. С 1993 по 2000 год генпрокурором был Асанбек Шаршеналиев.
Асанбек Шаршеналиев
3. Чубак Абышкаев руководил Генпрокуратурой в 2000-2002 годы.
4. Мыктыбек Абдылдаев был генпрокурором с 2002 по 2005 год.
Абдылдаев Мыктыбек Юсупович
5. Мурат Суталинов побывал на должности руководителя надзорного органа сутки — с 23 по 24 марта 2005 года. Далее произошла народная революция и сменилось руководство страны.
// Интернет
Правление президента
Курманбека Бакиева (2005-2010 годы):
6. Азимбек Бекназаров был генпрокурором с 24 марта по 19 сентября 2005 года.
7. Бусурманкул Табалдиев с сентября по октябрь 2005 года исполнял обязанности генпрокурора.
Бусурманкул Табалдиев
8. Камбаралы Конгантиев возглавлял Генпрокуратуру в 2005-2007 годы.
Конгантиев Камбаралы Ташполотович
9. Эльмурза Сатыбалдиев находился на посту генпрокурора в 2007-2009 годах.
10. Нурлан Турсункулов был генеральным прокурором в 2009-2010 годы. Далее в стране произошла апрельская революция. К власти пришло Временное правительство.
Временное правительство
под председательством Розы Отунбаевой
(март 2010 года — ноябрь 2011 года):
11. Байтемир Ибраев с 8 апреля по сентябрь 2010 года исполнял обязанности генпрокурора.
12. Кубатбек Байболов с сентября 2010 года по март 2011 года исполнял обязанности главы надзорного органа.
13. В марте 2011 года Аида Салянова была назначена и.о.генпрокурора, а в апреле Жогорку Кенеш утвердил ее на посту генерального прокурора. Она была освобождена от должности в январе 2015 года.
Салянова Аида Женишбековна
Правление президента
Алмазбека Атамбаева (2011-2017 годы):
С Атамбаевым Салянова проработала с декабря 2011 года.
14. Индира Джолдубаева занимала пост генпрокурора с 2015 года по 2018 год.
Джолдубаева Индира Ырысбаевна
Правление президента
Сооронбая Жээнбекова (2017-2020 годы):
15. В апреле 2018 год вместо Джолдубаевой был назначен Откурбек Джамшитов. После октябрьских событий 2020 года он был освобожден от должности генпрокурора. В это время Алмамбет Шыкмаматов и Сыймык Жапыкеев пришли в Генпрокуратуру и попытались занять кресло генпрокурора. Позже оба отказались от своих намерений.
Правление президента
Садыра Жапарова (с 2020 года по настоящее время):
16. Курманкул Зулушев был назначен главой надзорного органа 21 октября 2020 года.
17. Максат Асаналиев назначен генеральным прокурором 5 июня 2024 года.
Максат Асаналиев